Elisabeth Annas | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Marlies Arning | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Wilfried Brüggemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Peter Curtius | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.05.2023 | | von 26.05.2023 |
Dr. Dirk Eikmeyer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Frank Fohrmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Geraldine Henneböhl | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Dominik Hermann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 04.07.2024 | von 05.11.2020 bis 04.07.2024 |
Dr. Friedhelm Höfener | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Friedbernd Krotoszynski | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ludger Messing | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Dirk Postruschnik | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Johannes Richter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Margarete Schäpers | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Nikolas Specht | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 30.04.2023 | von 05.11.2020 bis 30.04.2023 |
Jenny Tebbe | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 28.02.2022 | von 05.11.2020 bis 28.02.2022 |
Jens Thewes | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Mechthild Volpert-Bertling | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Thorsten Webering | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Gisela Weitkamp | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Michael Ahlers | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Sabine Bäumler-Özkent | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 31.12.2022 | von 05.11.2020 bis 31.12.2022 |
Benno Behr | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Regina Böhm | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Peter Curtius | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.04.2022 | 26.05.2023 | von 07.04.2022 bis 26.05.2023 |
Jens Dertenkötter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Dr. Franziska Dittert | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Paul Fabian | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Frank Finnenkötter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 07.06.2021 | von 05.11.2020 bis 07.06.2021 |
Ulrich Holtstiege | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Stefan Jost | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.06.2023 | | von 15.06.2023 |
Niko Karaula | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Karl-Heinz Kemmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ulrich Kraft | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Andreas Lenter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Anke Leufgen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Hans-Jürgen Mach | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Dr. Knut Metzler | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Andreas Mörsheim | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Werner Ossig | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Werner Paß | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Anne-Kathrin Pecoroni | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Anja Plessow | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Bernhard Pohlmann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Anja Postruschnik | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Jutta Rawe-Bäumer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2021 | | von 17.06.2021 |
Dr. Jens Reiermann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Maurice Richter | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Gabriele Sarter | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Klemens Schulze Havixbeck | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Abdelkader Selmi | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Gerda Steinhausen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 31.12.2022 | von 05.11.2020 bis 31.12.2022 |
Barbara von Hövel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Hermann-Josef von Hövel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Andreas von Rosenberg Lipinsky | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Pina-Britt Wolter | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |